印度式計算訓練
 
2007年 6月 10日第一版第 6刷發行
株式會社晉遊社 發售
 
請試著用心算算出下面的答案:
13 X 12 =
( 被乘數) (乘數 )
 
印度人是這樣算的。
************ ********* ********* ********* 
第一步:
先把被乘數(13)跟乘數的個位數 (2)加起來
13 + 2 = 15
第二步:
再把被乘數的個位數(3)乘以乘數的個位數 (2)
2 X 3 = 6
第三步:
然後把第一步的答案乘以10(→也就是說後面加個 0 )
之後再加上第二步的答案就行了
15 X 10 + 6 = 156
************ ********* ********* ********* 
就這樣,用心算就可以很快地算出11X11 到19X19了喔。
這真是太神奇了! 
 
我們試著演算一下
14*13
(1)14+3=17
(2)17*10=170
(3)4*3=12
(4)170+12=182
創作者介紹
創作者 dare 的頭像
dare

曬衣場

dare 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()